|
|
|
|
Kadencja 2010 - 2014 Oświadczenia złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:11:34 Informację zaktualizowano 2011-01-26 08:38:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Tomasz Karkosik - Przewodniczący Rady - oświadczenie złożone do Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Publikacja nastąpi po weryfikacji oświadczenia. |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:15:33 Informację zaktualizowano 2011-01-13 13:35:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Ataniel Stanisław - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:16:42 Informację zaktualizowano 2011-01-13 13:36:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Błasiak Wiesław - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:17:49 Informację zaktualizowano 2011-01-13 13:49:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Bogdanowicz Feliks - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:19:13 Informację zaktualizowano 2011-01-13 14:03:59, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Bogdanowicz Paweł - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:19:45 Informację zaktualizowano 2011-01-13 14:12:08, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Jarębski Piotr - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:20:05 Informację zaktualizowano 2011-01-13 14:19:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Kędzierski Grzegorz - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:20:55 Informację zaktualizowano 2011-01-13 14:34:17, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Makaro Witold - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:21:29 Informację zaktualizowano 2011-01-18 10:10:15, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pani Muszyńska Irena - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:21:47 Informację zaktualizowano 2011-01-18 12:19:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Ostapiuk Janusz- Wiceprzewodniczący Rady Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:15:47 Informację zaktualizowano 2011-01-18 12:25:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pani Sadowska Elżbieta - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:22:05 Informację zaktualizowano 2011-01-18 12:34:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pani Ulanowicz Elżbieta - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:22:49 Informację zaktualizowano 2011-01-18 12:54:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Wrocławski Bogusław - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:23:10 Informację zaktualizowano 2011-01-18 13:00:15, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Zajdel Marek - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:23:31 Informację zaktualizowano 2011-01-18 13:07:24, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Zawadzki Waldemar - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 13:25:36 Informację zaktualizowano 2011-01-18 13:18:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Kadencja 2006 - 2010 Oświadczenia złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Pani Elżbieta Sadowska-Przewodnicząca Rady Gminy - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:49:00 Informację zaktualizowano 2011-01-26 08:39:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Wiesław Błasiak - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:34:15 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:20:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Stanisław Ataniel - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:33:36 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:20:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Feliks Bogdanowicz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:51:05 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:19:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Paweł Bogdanowicz - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:51:24 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:21:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Cezary Dzierżanowski - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:51:45 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:21:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Piotr Jarębski - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:51:58 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:22:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Jan Łuczak - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:35:11 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:22:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Tomasz Karkosik - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:52:08 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:22:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Witold Makaro - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:52:18 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:23:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pani Wanda Olejniczak - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:52:29 Informację zaktualizowano 2010-09-20 15:23:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Krzysztof Śmietana - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:52:40 Informację zaktualizowano 2010-09-21 08:14:38, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Bogusław Wrocławski - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:52:57 Informację zaktualizowano 2010-09-21 08:15:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Marek Zajdel - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:53:17 Informację zaktualizowano 2010-09-21 08:15:33, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|
Pan Waldemar Zawadzki - Pobierz Oświadczenie |
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 12:53:28 Informację zaktualizowano 2010-09-21 08:15:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek
|
|